Reports for Jonas Peyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jonas Peyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006078233, Commercial Registry Office Zug, (170)
ProArbeit Zug, in Zug, CHE-108.664.670, Verein (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Roman, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Jonas, von Willisau, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005847658, Commercial Registry Office Zug, (170)
ProArbeit Zug, in Zug, CHE-108.664.670, Verein (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Jonas, von Willisau, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Roman, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004958772, Commercial Registry Office Zug, (170)
ProArbeit Zug, in Zug, CHE-108.664.670, General-Guisan-Strasse 22, 6300 Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.1993. 18.06.2020.
Zweck:
Zweck des Vereins ist Arbeitslosigkeit zu verhindern, den Folgen von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken sowie die wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit und Integration von Menschen im Kanton Zug zu fördern. Ziel ist die soziale und materielle Situation stellenloser Menschen zu verbessern;
Menschen, die im Arbeitsprozess stehen, zu unterstützen;
Menschen in das hiesige Alltagsleben zu integrieren, namentlich in sprachlicher Hinsicht. Dies geschieht unter anderem durch Beratung, Bildung, Betreuung, Begegnungsmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Zuwendungen und Spenden Dritter;
Erbringung von Dienstleistungen (Kurse, Beratungen, etc.).
Datum der Gründung:
28.06.1993 (Zuger Arbeitslosentreff (ZALT)).
Eingetragene Personen:
Müller, Adolf, von Walenstadt, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub-Müller, Veronika, von Gersau, in Zug, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Verena, von Unterägeri, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walder, Ursula, von Zug, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Jonas, von Willisau, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finanzkontrolle des Kantons Zug (CHE-113.895.608), in Zug, Revisionsstelle.