Reports for Ole Petersen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ole Petersen
Newest SOGC notifications: Ole Petersen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004603413, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
best product GmbH, bisher in Winterthur, CHE-112.246.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, Publ. 6053524).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Firma neu:
PRIMERA Management GmbH.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
c/o SC Haller AG, Hungerbüelstrasse 12b, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt jegliche Art von Beratungstätigkeiten, insbesondere Management Consulting, mit Schwerpunkten Strategieentwicklung und Nachfolgeplanung. Des Weiteren hält die Gesellschaft Seminare und Schulungen. Ein weiterer Zweck der Unternehmung ist das Erwerben, Besitzen, Verwalten und Veräussern von Grundstücken und jegliche Arten von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. [aufgehoben] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goretzki, Sonia, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Hemmenhofen (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Publication number: 3560705, Commercial Registry Office Zurich, (20)
fit im job AG, in Winterthur, CHE-101.805.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6779248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petersen, Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Sarah, von Schlatt ZH, in Henggart, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenberg, Dirk, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goretzki, Sonia, deutscher Staatsangehöriger, in Gaienhofen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Napierala, Marcel, von Bühl, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäuble, Patrick, von Sulz AG, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Turicum Wirtschaftsprüfung (CHE-107.845.536), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Turicum Wirtschaftsprüfung].
Publication number: 6779248, Commercial Registry Office Zurich, (20)
fit im job AG, in Winterthur, CH-020.3.024.169-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 31, Publ. 5462062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Peter Josef, von Au SG, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].