Reports for Olli Johannes Perttilä
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Olli Johannes Perttilä
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1513163, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OPE AG, bisher in Zürich, CHE-114.512.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6580854).
Gründungsstatuten:
27.07.2010.
Statutenänderung:
15.05.2014.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Nonfood-Artikeln;
die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in diesem Zusammenhang und Beratungen in den Bereichen Vermögens-, Finanz- und Unternehmensberatung und Verwaltung, kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte und Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten oder verkaufen sowie Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu vermieten, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perttilä, Olli Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissmann, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Unteriberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wiedmann, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5767442, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OPE AG, bisher in Küssnacht SZ, CH-130.3.013.875-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S. 15, Publ. 4700886).
Statutenänderung:
27.07.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hönggerstrasse 40, 8037 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Beratung, den Verkauf und Support von Computer Hard- und Software und den Handel mit Elektronikprodukten und Waren aller Art. Sie kann weiter Dienstleistungen im Bereich des Application-Hostings, von Schulungen und Business Consulting-Leistungen erbringen. Sie kann zudem Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verkaufen und finanzieren und dafür auch Beratungsdienstleistungen erbringen. Sie kann zudem Zweigniederlassungen errichten, kann auf eigene oder fremde Rechung Vermögenswerte verwalten. Sie kann Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.9.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perttilä, Olli Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Geroldswil].
Publication number: 4634556, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Quartal Financial Solutions AG, in Zürich, CH-020.3.022.595-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2008, S. 23, Publ. 4424998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilp, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perttilä, Olli Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfändler, Simon, von Schwanden GL und Glarus, in Hunzenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Aktan, Arne, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nemec, Petr, von Thayngen, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.