Reports for Anton Perrig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Perrig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1751079, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AA-Verein Schweiz, in Zürich, CHE-100.052.109, Verein (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, Publ. 7059484). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Anton, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Jakob, von Mettauertal, in Oensingen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Felix, von Sattel, in Zeiningen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli-Christen, Beatrice, von Zürich, in Buttwil, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deventer, Thomas, von Meilen, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Hans Peter, von Gränichen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5839332, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Horburg-Marienhaus, in Basel, CH-270.7.000.355-8, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 9, Publ. 5182918).
Urkundenänderung:
09.09.2010.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 5-7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Anton, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Rita Perrig;
Perrig, Rita, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Anton Perrig;
Fasana, Gertrud genannt Trudi, von Sagno, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romeo, Eliane, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmocker, Paul, von Habkern, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Martin, von Basel und Neunkirch, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5656468, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AA-Verein Schweiz, in Zürich, CH-020.6.900.001-8, Verein (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 19, Publ. 4286516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Edi, von Schmiedrued, Hüttwilen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fähndrich, Doris, von Härkingen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm, Martin, von Lenzburg, in Villnachern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrig, Anton, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Karl, von Dietikon, in Davos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nietlisbach, Bernadette, von Luzern und Willisau, in Rothenburg, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Castelli, Philippa, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.