Reports for Sandro Perren
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sandro Perren
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5324350, Commercial Registry Office Valais, (600)
Zermatt Bergbahnen AG, in Zermatt, CH-600.3.001.639-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 24, Publ. 4963112).
Statutenänderung:
25.09.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, René, von Eischoll, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perren, Sandro, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mooser Paul lic. oec. HSG, Steuerberatung und Treuhand AG (CH-600.3.013.792-9), in Zermatt, Revisionsstelle [bisher: Mooser Paul, lic. oec. HSG, Treuhand + Steuerberatung, in Zermatt];
Abgottspon, Beat, von Staldenried, in Staldenried, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3184790, Commercial Registry Office Valais
Zermatt Bergbahnen AG, in Zermatt, CH-600.3.001.639-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2005, S. 14, Publ. 3067278).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graven, Manfred, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Guntli, Kurt, von Mels, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Julen, Peter, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lauber, Anton, von Zermatt und Täsch, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lauber, Reinhard, von Zermatt und Täsch, in Täsch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Perren, Sandro, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Wyss, Reto, von Hämikon, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 722380, Commercial Registry Office Valais
Zermatt Bergbahnen AG, in Zermatt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2002, S. 16).
Domizil neu:
Haus Kumme, Steinmattstrasse 28, 3920 Zermatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christen, von Grindelwald, in Zermatt, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scuol, ohne eingetragene Funktion];
Biner, Stephan, von Zermatt, in Zermatt, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graven, Manfred, von Zermatt, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntli, Kurt, von Mels, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Thomas, von Täsch, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julen, Peter, von Zermatt, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Anton, von Zermatt und Täsch, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Reinhard, von Zermatt und Täsch, in Täsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perren, Sandro, von Zermatt, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Peter Dr., von Visp, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wirz-Julen, Agathe, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bürgin, Christoph, von Basel und Bubendorf, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Julen, Florian, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].