Reports for Carole Perathoner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Carole Perathoner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7010912, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisscom AG, in Ittigen, CH-035.8.018.212-7, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perathoner, Carole, von Tarasp, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Roger, von Trub, in St. Gallenkappel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Heinz, von Lurtigen, in Bolligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petit, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Rossens FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Andreas Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikofen];
Rossi, Mario Alois, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amacker-Amann, Kathrina genannt Kathrin, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dehmer, Patrick Urs Josef, von Obersiggenthal, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietiker, Ulrich, von Thalheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Faivre, Simon, von Lengnau BE, in Wabern (Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Peter Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4605576, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisscom Participations AG in Liquidation, in Ittigen, CH-035.3.037.031-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2008, S. 3, Publ. 4378812).
Domizil neu:
c/o Swisscom (Schweiz) AG, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen.
Post:
, 3050 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumo, Gabriel, von Freiburg, in Freiburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perathoner, Carole, von Tarasp, in Schlosswil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4556054, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisscom AG, in Ittigen, CH-035.8.018.212-7, Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft gemäss TUG vom 30.4.1997 (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 5, Publ. 4503570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumo, Gabriel, von Fribourg, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perathoner, Carole, von Tarasp, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.