Reports for Pierre Alain Parietti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pierre Alain Parietti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005870421, Commercial Registry Office Berne, (36)
Centre de formation du secteur de la construction (CEFOSC), à Eschert, CHE-110.545.276, fondation (No. FOSC 178 du 14.09.2017, Publ. 3751843).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Parietti, Pierre, de Porrentruy, à Porrentruy, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Raboud, Pierre-André, de Villorsonnens, à Courrendlin, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature];
Raaflaub, Cyril, de Saanen, à Rossemaison, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005750157, Commercial Registry Office Jura, (670)
Les Carrelles SA, à Courgenay, CHE-405.947.357, société anonyme (No. FOSC 69 du 11.04.2016, Publ. 2772071).
Nouvelle raison sociale:
Les Carrelles SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o Perrot Immo AG, Johann-Renfer-Strasse 5, 2504 Biel/Bienne. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 12.05.2023, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gloor, Hans Max, de Schöftland, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Linder, Thierry, de Reichenbach im Kandertal, à Lugnorre (Mont-Vully), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Parietti, Pierre Alain, de Porrentruy, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Perrot, Martin, de Twann-Tüscherz, à Meinisberg, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005222560, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société immobilière La Perche S.A., à Porrentruy, CHE-102.599.318, société anonyme (No. FOSC 37 du 23.02.2021, Publ. 1005108363).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Parietti, Pierre, de Porrentruy, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Linder, Thierry, de Reichenbach im Kandertal, à Lugnorre (Mont-Vully), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Beuret, Pascal Louis Joseph, de Les Breuleux, à Courtételle, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.