Reports for Antonio José Pardo Andretta
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonio José Pardo Andretta
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3699229, Commercial Registry Office Berne, (36)
Senf Holding AG, in Thierachern, CHE-197.063.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, Publ. 6350742).
Firma neu:
Senf Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Senf Holding SA en liquidation) (Senf Holding Inc. in liquidation) (Senf Holding Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pardo Andretta, Antonio José, von Solothurn, in Uebeschi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chacao (VE), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Söhner, Dieter C., von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7126840, Commercial Registry Office Zurich, (20)
THE B AG, in Zürich, CH-020.3.033.683-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7036840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringdal, Rolf, von Horgen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pardo Andretta, Antonio, von Solothurn, in Chacao (VE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Philippe Jean, von Urnäsch, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwicker, Isabel Ulrike, von Feuerthalen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Buman, Nicolas Edouard Marie, von Fribourg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Elten, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bever, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shapiro, Nina B, amerikanische Staatsangehörige, in Washington DC (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6375044, Commercial Registry Office Zurich, (20)
THE B AG, in Zürich, CH-020.3.033.683-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2011, S. 0, Publ. 6306380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pardo Andretta, Antonio, von Solothurn, in Chacao (VE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Hans Rudolf genannt Rudy, von Gränichen, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Chidambaram, Ravi, amerikanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].