Reports for Alain Yves Papet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alain Yves Papet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005043242, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
ZEITLABOR GmbH Beratung und Realisation, bisher in Bern, CHE-115.037.863, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856129).
Statutenänderung:
30.11.2020.
Firma neu:
Stadelgrat GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zogg, Roman, von Thalwil, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crapella-Papet, Michelle Geneviève, von Luzern, in Ennetbürgen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Papet, Alain Yves, von Luzern, in Ennetbürgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004510593, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
PAL-Media Holding Group GmbH, in Ennetbürgen, CHE-111.749.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, Publ. 6009906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludewig-Puschendorf, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papet, Alain, von Luzern, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2658575, Commercial Registry Office Zug, (170)
PAL Holding Group AG, in Cham, CHE-256.325.076, Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2016.
Zweck:
Erwerb und dauernde Veraltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art und Finanzierung von der Gesellschaft verbundenen nahestehenden Unternehmungen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 26.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Papet, Alain, von Luzern, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.