Reports for Matteo Panzavolta
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Matteo Panzavolta
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006021258, Commercial Registry Office Zug, (170)
Authena AG, in Zug, CHE-300.727.032, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321929).
Statutenänderung:
04.04.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 161'659.40 [bisher: CHF 124'647.30].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 161'659.40 [bisher: CHF 124'647.30].
Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 616'594 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 246'473 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 1'891'808.00, wofür 324'969 vinkulierte Vorzugs-Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boyle, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dripping Springs (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panzavolta, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pandit, Varun, amerikanischer Staatsangehöriger, in Austin (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005321929, Commercial Registry Office Zug, (170)
Authena AG, in Zug, CHE-300.727.032, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263464).
Statutenänderung:
01.10.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 124'647.30 [bisher: CHF 103'571.30].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 124'647.30 [bisher: CHF 103'571.30].
Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 246'473 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'035'713 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'304'800.00, wofür 135'135 vinkulierte Vorzugs-Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panzavolta, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Boyle, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dripping Springs (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fantini, Nicola, von Zürich, in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004988033, Commercial Registry Office Zug, (170)
Acatena AG, in Zug, CHE-300.727.032, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477508).
Statutenänderung:
17.09.2020.
Firma neu:
Authena AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Authena SA) (Authena Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panzavolta, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fantini, Nicola, von Zürich, in Flims, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.