Reports for Dr. Titus Johannes Pachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Titus Johannes Pachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005521611, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SCS Schweiz AG, in Rafz, CHE-112.527.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, S.0, Publ. 3218277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pachmann, Titus Johannes, von Sachseln, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005146247, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Client Service AG, in Sarnen, CHE-101.230.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489463).
Statutenänderung:
07.04.2021.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pachmann, Titus Johannes, von Sachseln, in Wilen (Sarnen), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harsdorf-Enderndorf, Ekaterina, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pachmann, Dr. Thilo Aurel Michel, von Sachseln, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004779218, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
EcoSolifer Invest AG, in Sarnen, CHE-399.686.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pachmann, Dr. Titus Johannes, von Sachseln, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.