Reports for Marcel Ott
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Ott
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004515996, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MWH Swiss AG, in Wallisellen, CHE-308.699.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Marcel, von Zell ZH, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3125041, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MWH Swiss AG, in Wallisellen, CHE-308.699.698, Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.09.2016, 17.10.2016.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Handel und Vertrieb von hochwertigen Produkten aus der Stahl- und Metallverarbeitung, aller Arten von Beleuchtungskörpern, ebenso wie Bestandteile für klimatechnische Systeme, Entwicklung und Installation von Lüftungs- und Klimaanlage, Ausführung von Kühldecken sowie Trockenbau Ausbau, Handel und Vertrieb von Trennwänden;
im Falle komplexer technischer Lösungen, komplette Inneneinrichtung als Unternehmer.
Die Gesellschaft kann:
a) jegliche Handels-, Finanz-, Mobilien- oder Immobiliengeschäfte vornehmen, letztere sofern sie nicht dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) unterworfen sind;
b) Beteiligungen an anderen Gesellschaften nehmen;
c) allgemein alle Handlungen vornehmen, die einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck in der Schweiz und im Ausland haben. Die Gesellschaft kann Filialen oder Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit Brief oder elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Louis, Philippe Auguste, von Glarus Süd, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudaz, Karin Anna, von Naters, in La Sonnaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ott, Marcel, von Zell ZH, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2890423, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Deckenbauer AG, in Zürich, CHE-115.255.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Marcel, von Zell ZH, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartl, Marcel, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Ugur, von Oftringen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Amstad, Roman, von Beckenried, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Katirci, Cetin, von Mauborget, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].