Reports for Christoph Ott
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Ott
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Ott
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005483689, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dizmo ag, in Zürich, CHE-173.847.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335541).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 499'708.00 [bisher: CHF 422'984.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 499'708.00 [bisher: CHF 422'984.00].
Aktien neu:
499'708 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 422'984 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Christoph, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005271105, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingeus AG, in Zürich, CHE-114.991.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Christoph, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Martin, von Matten bei Interlaken, in Tolochenaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4001347, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingeus AG, in Zürich, CHE-114.991.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Daniel, von Widnau, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sawyer, Jack, britischer Staatsangehöriger, in Beckenham (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Cogliati, Serge, von Daillens, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Christoph, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.