Reports for Hugo A.F.G.R. Onderwater
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hugo A.F.G.R. Onderwater
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7007784, Commercial Registry Office Zug, (170)
PLAINFIELD HOLDING AG, in Baar, CH-170.3.032.355-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, Publ. 6161454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cullen, Richard C., amerikanischer Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onderwater, Hugo A.F.G.R., niederländischer Staatsangehöriger, in Parede (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6242680, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nisko Construction & Industrial Development AG, in Oberägeri, CH-160.3.001.120-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 27, Publ. 5052034).
Statutenänderung:
27.06.2011.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Gramoba AG, Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Aktien neu:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trottmann, Susanne, von Rottenschwil, in Alosen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onderwater, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6193834, Commercial Registry Office Zug, (170)
VIET Holding AG, in Baar, CH-020.3.027.503-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S. 0, Publ. 6170650).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onderwater, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.