Reports for Martin Ogi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Ogi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006017449, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fritz Baur AG, in Bern, CHE-105.574.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Jörg Brand GmbH (CHE-213.559.387), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Martin, von Kandergrund, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rosshäusern (Neuenegg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beer, Daniel, von Trub, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr.Meyer Treuhand AG (CHE-108.133.958), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005309123, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fritz Baur AG, in Bern, CHE-105.574.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552986).
Statutenänderung:
30.09.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik, insbesondere die Planung und Ausführung von sanitären Installationen, Heizungsarbeiten, Anlagen mit alternativen Energien und Gebäudeunterhalt sowie den Handel mit allen branchenüblichen Waren und Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 18.4.2000 und Bilanz per 1.1.2000: Teile von Aktiven und Passiven der "Fritz Baur AG, (neu: Pe-Rosch AG)", in Bern (neu: in Bolligen), ausmachend den Geschäftsbereich "Ausführung von sanitären Installationen und Zentralheizungsbauten, deren Reparatur sowie den Betrieb eines technischen Büros für solche Anlagen" mit Aktiven von CHF 531'832.54 und Passiven von CHF 249'878.75, zum Übernahmepreis von CHF 281'953.79, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 181'953.79 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Martin, von Kandergrund, in Rosshäusern (Neuenegg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spengelried (Mühleberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Beer, Daniel, von Trub, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Jörg Brand GmbH (CHE-213.559.387), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle [bisher: in Kirchberg BE].
Publication number: 4021980, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fritz Baur AG, in Bern, CH-035.3.026.386-5, Ausführung von sanitären Installationen und Zentralheizungsbauten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2005, S. 3, Publ. 2667930).
Domizil neu:
Neubrückstrasse 81, 3000 Bern 9.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Ris AG, in Thun, Revisionsstelle;
Pestoni, Charles, von Mendrisio, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Martin, von Kandergrund, in Spengelried (Mühleberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
SSIV Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.