Reports for Maximilian Oettl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maximilian Oettl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3661563, Commercial Registry Office Zug, (170)
ebk Einrichtungs GmbH, in Zug, CHE-104.025.152, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2011, Publ. 5995288).
Firma neu:
ebk Einrichtungs GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oettl, Maximilian, von Sierre, in Bussigny, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].
Publication number: 6883498, Commercial Registry Office Zug, (170)
DER KREIS Einkaufsgesellschaft für Küchenfachgeschäfte AG, in Hünenberg, CH-440.3.000.301-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6540980). [gestrichen: weitere Geschäftsadresse: Friedenstrasse 6, 9320 Arbon.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oettl, Maximilian, von Sierre, in Bussigny-près-Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6540980, Commercial Registry Office Zug, (170)
DER KREIS Einkaufsgesellschaft für Küchenfachgeschäfte AG, in Hünenberg, CH-440.3.000.301-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 26, Publ. 5372806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Peter, von Emmetten, in Sisikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Oettl, Maximilian, von Sierre, in Bussigny-près-Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].