Reports for Luciano Ochoa de Abreu
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luciano Ochoa de Abreu
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5658262, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Euro Refund Switzerland GmbH, in Au SG, CH-320.4.058.089-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 15, Publ. 5198968).
Statutenänderung:
07.05.2010.
Firma neu:
Swiss Refund GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Euro Refund Group North, in Reykjavik (IS), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Grupo Privill de Comunicación S.L., in Madrid (ES), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Ochoa de Abreu, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ERGN HOLDINGS LIMITED (420000), in Dublin (IE), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Intemann, Stefan Bernard, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher:in Innsbruck (AT)].
Publication number: 3256260, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Swiss Refund Finanzdienstleistung GmbH, in Au SG, CH-320.4.058.089-6, Erbringen von Finanzdienstleistungen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2005, S. 10, Publ. 3057512).
Statutenänderung:
19.01.2006.
Firma neu:
Euro Refund Switzerland GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AUSTRIA REFUND Finanzdienstleistung GmbH, in Lustenau (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Euro Refund Group North, in Reykjavik (IS), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Grupo Privill de Comunicación S.L., in Madrid (ES), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Intemann, Stefan Bernard, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Ochoa de Abreu, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.