Reports for Ole Nydahl
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ole Nydahl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005273201, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KARMA KAGYÜ STIFTUNG, bisher in Pfeffingen, CHE-110.378.972, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142336).
Urkundenänderung:
12.05.2021.
Sitz neu:
Amden.
Domizil neu:
Bellevuestrasse 655, 8873 Amden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Markus, von Embrach, in Amden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Limacher, Renata, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sieker, Ulrich, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Athoup, Jigme Tsewang, französischer Staatsangehöriger, in St-Léon-sur-Vézère (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nydahl, Ole, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sommerauer, Matthias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Steinauer, André, von Einsiedeln, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3008586, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Karma Kagyü Stiftung, in Pfeffingen, CH-280.7.917.969-3, Förderung der Aktivitäten der Karma Kagyü-Schule des Tibetanischen Buddhismus, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 21.10.1996, S. 6410).
Urkundenänderung:
22.02.2005.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 5 - 12 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yigmela, Lama, tibetanischer Staatsangehöriger, in St. Léon sur Vézère (F), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Markus, von Embrach, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Gfeller, Tobias, von Bern, in Pfeffingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Athoup, Jigme Tsewang, französischer Staatsangehöriger, in St-Léon-sur-Vézère (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bloch Sommer, Markus, von Mümliswil-Ramiswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nydahl, Ole, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates];
Poschung, Gerhard, von Saanen, in Bächli (Hemberg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.