Reports for Josef Niederberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Josef Niederberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Niederberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005473348, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung für Ausbildungsunterstützung der Gemeinde Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, CHE-110.379.339, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Josef, von Wolfenschiessen, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Säuberli, Stefan, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3727533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mercatoria Verwaltungs-GmbH, in Zürich, CHE-101.500.197, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2477735).
Firma neu:
Mercatoria Verwaltungs-GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.08.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Josef, von Wolfenschiessen, in Möriken-Wildegg, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2953505, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung zur Ausrichtung von Stipendien an bedürftige Kinder der Gemeinde Möriken-Wildegg für die Berufs- und höhere Schulbildung, in Möriken-Wildegg, CHE-110.379.339, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chioru, Pascal, von Aarau und Sulz (AG), in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenner, Karin, von Luzern, Weinfelden und Signau, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Markus, von Reinach (AG), in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehlmann, Beat, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederberger, Josef, von Wolfenschiessen, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.