Reports for Alain Jean-Marie Pierre Nicod
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alain Jean-Marie Pierre Nicod
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005843074, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation du Verbier Festival, à Val de Bagnes, CHE-112.622.947, fondation (No. FOSC 249 du 22.12.2021, Publ. 1005364668).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonzon, Yves, de Ormont-Dessous, à Wollerau, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Nicod, Alain, de Assens, à Saint-Prex, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Porter, John Robert, citoyen britannique, à Bagnes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Verrey, Olivier, de Lausanne, à Jouxtens-Mézery, membre, avec signature collective à deux;
Moulin, Pierre Martin, de Val de Bagnes, à Sembrancher, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Amon, Catarina, de Lausanne, à Aubonne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Müller-Elmau, Wolf Dietmar, citoyen allemand, à Elmau (DE), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Vaudan, Julien, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005786277, Commercial Registry Office Valais, (621)
Smart communications S.A., précédemment à Saint-Prex, CHE-101.564.168, société anonyme (No. FOSC 102 du 29.05.2009, Publ. 5042872).
Modification des statuts:
12.06.2023.
Nouveau siège:
Val de Bagnes.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Crête 2b, 1936 Verbier.
Communications aux actionnaires:
par courrier électronique ou par courrier recommandé, à l'adresse de chacun des actionnaires inscrits sur le registre des actions. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicod, Alain, de Assens, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Saint-Prex].
Publication number: HR02-1005684513, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
VI Partners AG, in Altendorf, CHE-108.487.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicod, Alain, von Assens, in Saint-Prex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutenberg, Daniel, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri Roth, Christoph, von Buttisholz, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neale, Joseph Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Binningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltofen-Ehmann, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laplace, Olivier Michel André, französischer Staatsangehöriger, in Morges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zanon, Gaetano, von Cologny, in Burtigny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Simon, von Waltenschwil, in Hausen (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.