Reports for Dietmar Erwin Nicklaus
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dietmar Erwin Nicklaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2067209, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IPM Europe AG, in Zürich, CHE-112.939.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2056647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicklaus, Dietmar Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Heiligenhaus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1832789, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IPM Europe AG, in Zürich, CHE-112.939.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1679783).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Liliya, ukrainische Staatsangehörige, in Mülheim an der Ruhr (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicklaus, Dietmar Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Heiligenhaus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1559375, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Klahi AG, bisher in Zug, CHE-102.977.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 19, Publ. 4589830).
Gründungsstatuten:
09.12.1970.
Statutenänderung:
06.06.2014.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
St.Leonhard-Strasse 4, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jürg, von Zug, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hager, Richard, von Kaltbrunn, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gincu, Fiodor, rumänischer Staatsangehöriger, in Varasti-Giurgiu (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Würzburger, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nicklaus, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Heiligenhaus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.