Reports for Christos Neofotistos Verner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christos Neofotistos Verner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7191434, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
b.i.g. sicherheit und services ag, in Basel, CH-280.3.012.112-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gull, Matthias, von Schwerzenbach, in Reigoldswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neofotistos Verner, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6824722, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
b.i.g. sicherheit und services ag, in Basel, CH-280.3.012.112-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, Publ. 6424950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neofotistos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gull, Matthias, von Schwerzenbach, in Reigoldswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6424950, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
b.i.g. sicherheit und services ag, bisher in Reinach BL, CH-280.3.012.112-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, S. 0, Publ. 6382880).
Gründungsstatuten:
29.09.2008.
Statutenänderung:
14.11.2011.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Steinentorstr. 13, 4051 Basel.
Zweck:
Erbringung, Organisation und Koordination von Dienstleistungen in den Bereichen Facility Management, Einrichtungs- und Gebäudeservice, Sicherheitsdienst (Porten-, Anlass- und Revierdienste etc.) und Netzwerkmanagement sowie Aus- und Weiterbildungsseminare in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Peter, von Begnins, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Kürk, Oray, von Pratteln, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Neofotistos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher).
Zweigniederlassung:
Kloten (CH-020.9.003.456-4) HR ZH (wie bisher).