Reports for Alfred Nellen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Nellen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006025916, Commercial Registry Office Valais, (600)
Hans Kalbermatten Thermalbad AG, in Brig-Glis, CHE-105.759.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005653352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nellen, Alfred, von Baltschieder, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1005388305, Commercial Registry Office Valais, (600)
Sources Thermales de Brigerbad SA, in Brig-Glis, CHE-485.687.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guntern, Odilo, von Brig-Glis, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Pius, von Kippel, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Foro, Olivier Jacques, von Wangen bei Olten, in Salins (Sion), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
In-Albon, Beat, von Eggerberg, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bass, Bruno Albert, von Naters, in Naters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bayard, Alfred Thomas, von Visp, in Venthône (Noble-Contrée), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bass, Tiffany Estelle, von Naters, in Glis (Brig-Glis), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bodenmann, Jürg Anton, von Lax, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Nellen, Alfred, von Baltschieder, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1004827636, Commercial Registry Office Valais, (600)
Hans Kalbermatten Thermalbad AG, in Brig-Glis, CHE-105.759.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, S.0, Publ. 3325461).
Statutenänderung:
20.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und Ausbau des Thermalbades sowie des Camping- und Restaurationsbetriebes in Brigerbad. Sie kann die gesamte Badeanlage oder nur einzelne Betriebsteile oder einzelne Grundstücke an Dritte zur Nutzung und zum Gebrauch überlassen und selber oder durch Dritte ein Hotel oder hotelähnliche Nutzungen betreiben. Im Rahmen ihrer ureigensten Interessen fördert und unterstützt die Gesellschaft Massnahmen zur Erhaltung und Förderung einer gesunden Umwelt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.02.1989 und Bilanz per 31.12.1988 Aktiven (Umlauf-, Anlagevermögen und diverse in den Statuten näher umschriebene Liegenschaften) im Betrage von Fr. 2'089'994.55 und Passiven (Fremdkapital) im Betrage von Fr. 853'564'09 von der gelöschten Einzelfirma "Hans Kalbermatten", mit Sitz in Brigerbad, Gemeinde Brig-Glis, zum Preise von Fr. 1'236'430.46, wovon Fr. 1'000'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nellen, Alfred, von Baltschieder, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.