Reports for Franz Nauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franz Nauer
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Nauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005248683, Commercial Registry Office Uri, (120)
N&G Immobilien AG, in Schattdorf, CHE-114.766.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, S.0, Publ. 2111245).
Firma neu:
N&G Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.07.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Franz, von Oberiberg, in Schattdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamma, Bruno, von Schattdorf, in Schattdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3198361, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Railway Cleaning Systems GmbH, in Aesch (BL), CHE-113.952.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Franz, von Oberiberg, in Schattdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Zurfluh, Louis, von Attinghausen, in Seedorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhr, Marc, von Menzingen, in Nunningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publication number: 6609744, Commercial Registry Office Uri, (120)
Elektro Nauer AG, in Schattdorf, CH-120.3.002.002-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 19, Publ. 5537538).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Franz, von Oberiberg, in Schattdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Nauer, Paul, von Oberiberg, in Flüelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altdorf UR];
Christen, Werner, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Christen-Nauer, Priska, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.