Reports for Claude Nançoz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claude Nançoz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005605968, Commercial Registry Office Valais, (626)
JPS SA, à Ayent, CHE-100.462.192, société anonyme (No. FOSC 114 du 16.06.2021, Publ. 1005219442).
Modification des statuts:
07.11.2022.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o FIDUCIAIRE AMETYS SA, Avenue de Tourbillon 100, 1950 Sion. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Par décision de l'assemblée générale du 07.11.2022 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. [biffé: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nançoz, Claude, de Conthey, à Conthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Caneda Alonso, Fernando, de Chalais, à Chalais, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publication number: 4759246, Commercial Registry Office Valais
SCF Révision SA, à Sion, CH-626.9.003.049-9, succursale (FOSC no 22 du 01.02.2008, p. 17, publ. 4319020).
avec siège principal à:
Genève.
Numéro d'identification du siège principal:
(CH-660.0.300.982-6).
Nouvelle raison sociale du siège principal:
SCF Révision SA.
Nouveau siège principal:
Carouge.
But du siège principal:
[Biffé: but du siège principal].
Dispositions pour la succursale:
[biffé: Succursale commencée le 29.11.1991].
Personnes et signatures radiées:
Stocker, Nicole, de Obermumpf, à Meinier, présidente, avec signature collective à deux;
Nançoz, Claude, de Conthey, à Conthey, vice-président et directeur de la succursale, avec signature collective à deux;
Giavazzi, José, de Vevey, à Vevey, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Nançoz, Christelle, de Conthey, à Daillon (Conthey), avec procuration collective à deux limitée à la succursale. [Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office].
Publication number: 4345464, Commercial Registry Office Berne, (36)
SCF Révision SA, à Biel/Bienne, CH-073.9.004.452-6, succursale (FOSC no 7 du 11.01.2006, p. 4, publ. 3188738).
avec siège principal à:
Carouge GE.
Raison sociale du siège principal:
SCF Révision SA (SCF Revision AG) (CH-660-0300982-6).
Inscription au RC du siège principal:
[Radiation d'office de la date d'inscription conformément à l'art. 110 ORC] [biffé: Inscription au registre du commerce du siège principal: 15.06.1982].
But du siège principal:
[Radiation d'office du but conformément à l'art. 110 al. 1 lit. d ORC].
Dispositions pour la succursale:
[Radiation d'office de Nicole Stocker, Claude Nançoz et José Giavazzi conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC].
Personnes et signatures radiées:
Gremaud, André, de Echarlens, à Belfaux, administrateur, avec signature collective à deux;
Stocker, Nicole, de Obermumpf, à Genève, présidente et administratrice-déléguée, avec signature collective à deux;
Nançoz, Claude, de Conthey, à Conthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Giavazzi, José, de Vevey, à La Tour-de-Peilz, secrétaire, avec signature collective à deux.