Reports for Yolanda Mutter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yolanda Mutter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6911812, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kinderanwaltschaft Schweiz, in Winterthur, CH-020.6.001.289-9, Verein (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6289072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Philippe, von Walkringen, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt Caspar, Hedy, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Migliazza, Daniela, von Riehen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mutter, Yolanda, von Winterthur, Erlinsbach SO und Glarus, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Stefan Emanuel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inderbitzin, Irene Beatrix, von Zürich, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5046188, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Kinderanwaltschaft Schweiz, in Winterthur, CH-020.6.001.289-9, c/o mensch & organisation Genossenschaft , Zürcherstrasse 41, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2006, 28.05.2008, 20.11.2008.
Zweck:
Der Verein Kinderanwaltschaft Schweiz bezweckt, - dass Vertretungen von Kindern und Jugendlichen in behördlichen und gerichtlichen Verfahren qualifiziert durchgeführt werden - dass in solchen Verfahren dem Grundsatz der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls gemäss Art. 3 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989 (UN-KRK) sowie dem Anhörungsrecht des Kindes gemäss Art. 12 UN-KRK uneingeschränkt nachgelebt wird - die Förderung und Verbreitung des Institutes der unabhängigen Verfahrensvertretung von Kindern und Jugendlichen in der schweizerischen Gesetzgebung und im Justizwesen - die Vertretung der beruflichen Interessen der unabhängigen Kindesverfahrensvertreter in der Schweiz. Er versucht diesen Zweck insbesondere zu erreichen durch - Entwicklung und Einführung von Standards für die Durchführung von Verfahrensvertretungen von Kindern und Jugendlichen - Kontrolle der Einhaltung der Standards - Organisation von Fort- und Weiterbildungen und Förderung der Qualitätssicherung - Evaluation der Praxis unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen von Minderjährigen, für die eine Verfahrensvertretung eingerichtet wurde - Öffentlichkeitsarbeit - Intra- und internationale Vernetzung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge und Eintrittsgebühren.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 5 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Grossniklaus, Peter, von Zürich, in Basel, Copräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Stefan Emanuel, von Zürich, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavalleri-Hug, Katja, von Thal, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Philippe, von Walkringen, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier Rey, Christine, von Wettingen, in Wettingen, Copräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landolt Caspar, Hedy, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier Walter, Susanne, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Migliazza, Daniela, von Riehen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mutter, Yolanda, von Winterthur, Erlinsbach SO und Glarus, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rapeaud, François, französischer Staatsangehöriger, in Schönenberg ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raulf, Barbara, von Rapperswil-Jona, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.