Reports for Werner Muntwyler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Muntwyler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005264470, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Basel AG, in Basel, CHE-303.417.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104405).
Statutenänderung:
07.07.2021.
Domizil neu:
Innere Margarethenstrasse 5, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieur-Unternehmens insbesondere in den Bereichen Bau, Verkehr, Energie, Umwelt und Sicherheit. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Liegenschaften können erworben, verwaltet und veräussert werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch angegebenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muntwyler, Werner, von Fislisbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürmann, Patrick, von Waldenburg, in Hölstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler de Boer, Claude Patrik, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Ambrosio, Carmine, von Küttigen, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Oliver, von Kölliken, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005257653, Commercial Registry Office Zug, (170)
HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Zug AG, in Zug, CHE-107.553.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099269).
Statutenänderung:
07.07.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieur-Unternehmens insbesondere in den Bereichen Bau, Verkehr, Energie, Umwelt und Sicherheit. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Liegenschaften können erworben, verwaltet und veräussert werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muntwyler, Werner, von Fislisbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler de Boer, Claude Patrik, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Tobias, von Rain, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern, in Sachseln].
Publication number: HR02-1005255432, Commercial Registry Office Zug, (170)
HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Holding AG, in Zug, CHE-404.574.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muntwyler, Werner, von Fislisbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler de Boer, Claude Patrik, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.