Reports for Ignacio Mugica Urquizu
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ignacio Mugica Urquizu
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005697092, Commercial Registry Office Valais, (600)
IM Swiss Paper Consulting AG, bisher in Bern, CHE-207.437.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337705).
Statutenänderung:
28.02.2023.
Sitz neu:
Visp.
Domizil neu:
Seewjinenstrasse 4, 3930 Visp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mugica Urquizu, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Luterbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riedholz].
Publication number: HR01-1005697088, Commercial Registry Office Valais, (600)
IM Immobilien AG, in Visp, CHE-138.111.312, Seewjinenstrasse 4, 3930 Visp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten, Mieten, Vermieten, Entwickeln und Veräussern von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Im Rahmen ihres Zweckes kann die Gesellschaft Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln.
Aktienkapital:
CHF 350'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Mugica Urquizu, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Luterbach, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005337705, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rückenpraxis Laupenstrasse AG, in Bern, CHE-207.437.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511547).
Statutenänderung:
05.11.2021.
Firma neu:
IM Swiss Paper Consulting AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Papiermaschinen und internationale Beratung. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasdemir, Gaëtan, von Uzwil, in Pieterlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mugica Urquizu, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Riedholz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ryser, Stefan, von Dürrenroth, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasdemir, Mustafa Gürol, von Uzwil, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].