Reports for Jörg Mürner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jörg Mürner
Newest SOGC notifications: Jörg Mürner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005118569, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JÜBA SHOP GmbH, in Regensdorf, CHE-378.135.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, S.0, Publ. 2835487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mürner, Jörg, von Reichenbach im Kandertal, in Fischenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esen, Banuhan, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Eschenbach (SG), mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 2835487, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JÜBA SHOP GmbH, in Regensdorf, CHE-378.135.165, Roosstrasse 30, 8105 Regensdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Tankstelle mit Waschanlage sowie Kiosk/Shop. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen indes durch eingeschriebenen Brief an die aus dem Anteilbuch ersichtlichen Adressen sämtlicher Gesellschafter. Gemäss Erklärung vom 09.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mürner, Jörg, von Reichenbach im Kandertal, in Fischenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Esen, Banuhan, von Wetzikon ZH, in Eschenbach SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 2280031, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
AJ BROS GmbH, bisher in Maienfeld, CHE-142.829.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1276707).
Gründungsstatuten:
22.04.2013.
Statutenänderung:
30.06.2015.
Sitz neu:
Gommiswald.
Domizil neu:
Rapperswilerstrasse 17, 8726 Ricken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mürner, Jörg, von Reichenbach im Kandertal, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mürner, Edeltrud, von Reichenbach im Kandertal, in Wagen (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.