Reports for Thomas Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3535566, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein MOBILE - Wohnen & Arbeiten, in Basel, CH-270.6.000.499-4, Verein (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2004, S. 7, Publ. 2323282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufli, Urs, von Seengen, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Bütschwil, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Alfred genannt Fredi, von Wattenwil, in Reinach BL, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes];
Plüss, Monika, von Murgenthal, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sandra Patricia, von Solothurn, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 712476, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein MOBILE - Wohnen & Arbeiten, in Basel, Thiersteinerallee 23, 4053 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.1997, 26.04.1999, 18.03.2000, 22.06.2002.
Zweck:
Der Verein setzt sich dafür ein, dass Frauen und Männer (entsprechend dem IV-Statut) mit psychischen Problemen, Suchtkrankheiten und leichten geistigen Behinderungen, Obdach und die Möglichkeit für persönliche Entwicklung erhalten. Entsprechend diesem Auftrag setzt sich der Verein für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gemeinschaft ein und sorgt für die Bereitstellung der entsprechenden Mittel.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate, Pensionsgelder und Mietzinserträge.
Organisation:
Vereinsversammlung, Vorstand und Revisionsstelle.
Vorstand:
Präsident/in und mindestens 4 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Rufli, Urs, von Seengen, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Bütschwil, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Buss, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Moser, Peter, von Herzogenbuchsee, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Zimmermann, Alfred genannt Fredi, von Wattenwil, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Plüss, Walter, von Murgenthal, in Dornach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.