Reports for Roger Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roger Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004798150, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Dünnern-Garage AG, in Egerkingen, CHE-109.606.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, S.0, Publ. 965869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Sandra, von Trimbach, in Hägendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Studer, Elisabeth, von Trimbach und Sarnen, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Studer, Hanspeter, von Trimbach, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Roger, von Matzendorf, in Egerkingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5795420, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Dünnern-Garage AG, in Egerkingen, CH-241.3.002.372-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2008, S. 13, Publ. 4436662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roger, von Matzendorf, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Dünnern-Garage AG, in Egerkingen, Bahnhofstrasse 30, 4622 Egerkingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2002.
Zweck:
Handel mit Neu- und Gebraucht-Fahrzeugen aller Art, insbesondere mit Personenwagen sowie Betrieb einer Fahrzeug-Reparaturwerkstätte. Kann Fahrzeuge leasen und vermieten, ferner Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Dünnern-Garage HP. Studer', in Egerkingen, gemäss Bilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 1'267'312.15 und Passiven von CHF 692'063.06, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 475'249.09 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Studer, Hanspeter, von Trimbach, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Roger, von Matzendorf, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Elisabeth, von Trimbach und Sarnen, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Sandra, von Trimbach, in Aarburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consida Treuhand GmbH, in Berikon, Revisionsstelle.