Reports for Marianne Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marianne Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Marianne Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004941828, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Arche-Balance AG, bisher in Lenzburg, CHE-115.124.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2866133).
Statutenänderung:
14.07.2020.
Sitz neu:
Teufen (AR).
Domizil neu:
Blattenstrasse 12a, 9052 Niederteufen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Consulting Services aller Art, vor allem im Treuhand- und Immobilienbereich, Entwicklung von Marketing Strategien und knüpfen von Business-Kontakten vor allem mit schweizerischen Unternehmungen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Marianne, von Schongau, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Erwin, von Muolen, in Uttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3707581, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Anthropos-Forschungs-Verein, in Schwyz, CHE-103.351.206, Verein (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pythoud, Jean, von Albeuve, in Herisau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Theodor, von Wattwil, in Melchnau, Kassier und Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marianne, von Schongau, in Niederlenz, Aktuarin und Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2866133, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Arche-Balance AG, in Lenzburg, CHE-115.124.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6847416).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Marianne, von Schongau, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederlenz].