Reports for Manuel Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Manuel Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006122825, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Engris AG, in Erlen, CHE-237.405.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005136158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Manuel, von Auw, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoller, Urs, von Kandergrund, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005255669, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Käserei Müller-Thurgau AG, in Amriswil, CHE-327.522.965, Landstrasse 9, 8580 Hagenwil b. Amriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit Käse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.06.2021 und Inventarliste vom 01.01.2021 den Geschäftsbereich "Käseproduktion und Käsehandel" der SIHAG AG, in Amriswil, mit Aktiven von CHF 3'330'604.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zugeteilt und CHF 3'230'604.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Müller, Josef Anton Otto, genannt Tony, von Auw, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Manuel, von Auw, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005136158, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 1190 vom 02.03.2021 Engris AG, in Erlen, CHE-237.405.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Melanie, von Auw, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Manuel, von Auw, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident, mit Einzelunterschrift].