Reports for Ilko Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ilko Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005425899, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SILKOM GmbH, in Ottenbach, CHE-171.244.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, S.0, Publ. 6769292).
Firma neu:
SILKOM GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ilko, von Unterkulm, in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Küttigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004887512, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Belus GmbH, in Stansstad, CHE-355.216.775, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337265).
Firma neu:
Belus GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ilko, von Unterkulm, in Küttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004877549, Commercial Registry Office Zug, (170)
Blue Hour Invest AG, in Zug, CHE-326.096.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, S.0, Publ. 2944503).
Firma neu:
Blue Hour Invest AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Blue Hour Invest Ltd in liquidation) (Blue Hour Invest SA en liquidation).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.04.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Ralph, von Schänis, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ilko, von Unterkulm, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].