Reports for Dr. Ernst R. Mühlemann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Ernst R. Mühlemann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1551839, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ensola AG, in Wetzikon ZH, CHE-113.083.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6470666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlemann, Ernst, von Zollikon und Bönigen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freisler, Peter, von Guggisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6470666, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ensola GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.884-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 28, Publ. 5285160).
Statuten neu:
29.11.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.11.2011 und Bilanz per 30.06.2011 mit Aktiven von CHF 492'234.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 384'597.89 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Ensola AG.
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
Motorenstrasse 36, 8620 Wetzikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Service von Anlagen zur Energiegewinnung sowie Handel und Dienstleistungen mit Chemikalien und Anlagen zur Optimierung von Wasseraufbereitungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Darunter fällt auch der Erwerb, die Belastung, die Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum im In- und Ausland. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlemann, Ernst, von Zollikon und Bönigen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Freisler, Peter, von Guggisberg, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5125902, Commercial Registry Office Ticino, (501)
easygo gmbh, in Paradiso, CH-514.4.029.527-9, Società a garanzia limitata (FUSC no. 208 del 26.10.2005, pagina 13, publ. 3076268).
Statuti modificati:
26.6.2009. Prestazioni accessorie a norma di statuto.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Statuti adattati al nuovo diritto. Con dichiarazione del 26.06.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone e firme cancellate:
Mühlemann, Ernst, da Zollikon e Bönigen, in Uitikon Waldegg (Uitikon), socio, con firma individuale, con una quota da CHF 9'000.--.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Kulig, Max, da Pontresina, in Bissone, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 11'000.-- e con una quota da CHF 9'000.-- [finora: con una quota da CHF 11'000.--].