Reports for Remo Muchenberger-Sieber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Remo Muchenberger-Sieber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6707914, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Muchenberger AG, in Bottmingen, CH-280.3.917.050-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S. 6, Publ. 4904812).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muchenberger-Sieber, Remo, von Basel, in Bottmingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Muchenberger, Remo, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4455274, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Muchenberger AG, in Basel, CH-270.9.000.292-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.1999, S. 5077).
mit Hauptsitz in:
Bottmingen (HR Liestal).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-280.3.917.050-8.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 16.07.1997].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im Hauptregister am Hauptsitz: 30.06.1987].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muchenberger-Sieber, Remo, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Muchenberger AG, in B a s e l, sanitäre Installationen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.1998, S. 1776).
mit Hauptsitz in:
Bottmingen (HR Liestal) .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bringold, Ernst, von St . Stephan, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muchenberger-Sieber, Remo, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].