Reports for Christine Moser-Sibler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Moser-Sibler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005158986, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Luisa AG, in Rümlang, CHE-101.458.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, S.0, Publ. 6399752).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Sibler, Christine, von Zürich und Sattel, in Rümlang, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Moser, Bertold, von Zürich und Sattel, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1414095, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Moser B. Treuhand GmbH, in Zürich, CHE-107.842.070, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 933349).
Firma neu:
Moser B. Treuhand GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Sibler, Christine, von Zürich, in Oberweningen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6399752, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Luisa AG, in Rümlang, CH-020.3.916.311-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2003, S. 27, Publ. 2039022).
Statutenänderung:
13.10.2011.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von und mit Waren aller Art und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Personaladministration und Buchhaltung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 13.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Bertold, von Zürich und Sattel, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rümlang];
Moser-Sibler, Christine, von Zürich und Sattel, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rümlang].