Reports for Alice Morosoli Beato
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alice Morosoli Beato
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005391859, Commercial Registry Office Berne, (36)
Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, in Unterseen, CHE-109.872.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morosoli Beato, Alice, von Capriasca, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Daniel Andreas Dr., von Bünzen, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritschard Ugi, Karin, von Interlaken, in Toffen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004996383, Commercial Registry Office Berne, (36)
Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, in Unterseen, CHE-109.872.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Robert Prof. Dr., von Trub, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kistler, Martin Dr., von Bözen, in Leissigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morosoli Beato, Alice, von Capriasca, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit ohne Zeichnungsberechtigung ];
Schiesser, Carl, von Glarus Süd, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Widmer, Ursula Dr., von Gränichen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Thomas Dr., von Madiswil, in Grindelwald, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6372608, Commercial Registry Office Berne, (36)
Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, in Unterseen, CH-092.3.015.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6142304).
Statutenänderung:
22.06.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Spitaldienstleistungen der umfassenden Grundversorgung nach geltendem Spitalversorgungsgesetz (SpVG) und geltendem Krankenversicherungsgesetz (KVG). Die Gesellschaft kann weitere Tätigkeiten mit einem sachlich nahen Bezug zu ihrer Hauptaufgabe ausüben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck des Unternehmens direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, diesen zu fördern. Sie kann namentlich Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften gründen, erwerben, sich mit solchen zusammenschliessen oder daran beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann Grundstücke und Anlagen erwerben, verwalten und veräussern sowie Leasingverträge abschliessen. .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Rudolf, von Bäretswil, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, Urs, von Eggiwil, in Kandersteg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Morosoli Beato, Alice, von Capriasca, in Frutigen, Mitglied, mit ohne Zeichnungsberechtigung .