Reports for Henri Moret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Henri Moret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2333179, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation des Vieux Moulins de la Tine, à Troistorrents, CHE-110.391.317, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6537232).
Nouvelle adresse:
Chemin des Vieux Moulins 1, 1872 Troistorrents.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moret, Henri, de Martigny-Combe, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux;
Suard née Vasiljevic, Ljiljana, de La Verrerie, à Troistorrents, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Widmer, Jacques, de Lenzburg, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux;
Preitner, Evelyne, de Troistorrents et Lausanne, à Troistorrents, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Marclay, Marie-Paule, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Défago, Pierre André, de Val-d'Illiez, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Donnet, Dominique, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
NOFIVAL SA, succursale de Sion (CHE-181.116.368), à Sion, organe de révision [précédemment: NOFIVAL SA, succursale de Sion (CH-626.9.011.523-2)].
Publication number: 1140816, Commercial Registry Office Valais
Fondation des Vieux Moulins de la Tine, à Troistorrents, acquérir, reconstituer, entretenir, exploiter les vieux moulins de la Tine, etc..., fondation (FOSC du 15.11.1986, p. 4384).
Nouvelle adresse:
c/o Henri Moret, Chemin des Haies 13, 1872 Troistorrents.
Personne et signature radiée:
Marclay, Lucien, de Troistorrents, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Moret, Henri, de Martigny-Combe, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux.