Reports for Thierry Tristan Moor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thierry Tristan Moor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1556879, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SKATERUNNER Switzerland Sàrl, bisher in La Tène, CHE-113.328.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014).
Gründungsstatuten:
13.12.2006.
Statutenänderung:
23.05.2014.
Firma neu:
SILAN UZUN GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 634, 8046 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Snack-Bar, einer Pizzeria, eines Take-Away sowie eines Lieferservice. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern mit eingeschriebenem Brief zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 22.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 22.12.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé àun contrôle restreint.].Die Firmanummer CH-645-4100668-3 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-113.328.114 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-645-4100668-3 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.328.114.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moor, Thierry, von Milvignes, in Milvignes, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uzun, Metin, türkischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Uzun, Izzet, türkischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.