Reports for Margit Mönnecke
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Margit Mönnecke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006126134, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schweizerische Stiftung für Landschaftsarchitektur (SLA), in Rapperswil-Jona, CHE-110.410.529, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Ulrich, von Oftringen, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei-Heitz, Brigitte, von Lostorf und Zürich, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gebert, Christa, von Eschenbach (SG), in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mönnecke, Margit, von Malans, in Malans GR (Malans), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoffler, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuthold, Ueli, von Oberrieden, in Oberrieden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haus, Stefan, von Mettauertal, in Schönenwerd, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Junghans, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoeck, Patrick, von Interlaken, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wullschleger, Peter, von Vordemwald, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005780477, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schweizerische Stiftung für Landschaftsarchitektur (SLA), in Rapperswil-Jona, CHE-110.410.529, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Hans Peter, von Pfaffnau, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mönnecke, Margit, von Malans, in Malans GR (Malans), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005500640, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung zur Förderung des Standorts Rapperswil-Jona der OST - Ostschweizer Fachhochschule, in Rapperswil-Jona, CHE-101.691.217, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251283).
Domizil neu:
c/o OST - Ostschweizer Fachhochschule, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans-Rudolf, von Niederhasli, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Gibbons, Frances, von Zürich, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofstetter, Otto, von Benken (SG), in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bütler, Ivan, von Auw, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
De Zanet, Rena, von Kaltbrunn, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mönnecke, Margit, von Malans, in Malans GR (Malans), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mönnecke, Margrit, deutsche Staatsangehörige]. [Vorname von Frau Mönnecke: Berichtigung des im SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'928 vom 01.05.2017.]