Reports for Isabelle Millioud-Nicole
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Isabelle Millioud-Nicole
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005919335, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association Philia, à Sion, CHE-114.684.385, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, p.0, Publ. 6554042).
Modification des statuts:
27.09.2023.
Nouveau siège:
Savièse.
Nouvelle adresse:
c/o Yves Tabin, Route de la Magine 1, 1965 Savièse.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Gingins, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Millioud-Nicole, Isabelle, de Penthéréaz, à Sion, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tabin, Yves, de Anniviers, à Savièse, président du comité, avec signature collective à deux;
Tabin-Darbellay, Isabelle, de Anniviers, à Savièse, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 4849858, Commercial Registry Office Valais
Association Philia, à Sion, CH-626.6.012.049-0, c/o Mme Isabelle Millioud, Rue de la Cathédrale 29, 1950 Sion, nouvelle association.
Date des statuts:
17.11.2008.
But:
favoriser la diffusion d'une philosophie de la personne humaine comprise dans toutes les dimensions de son expérience en organisant des séminaires, des conférences et des débats, en mettant sur pied des voyages organisés autour d'un thème spécifique, en favorisant la publication et la diffusion d'ouvrages et d'articles choisis par les membres, en participant aux activités d'associations suisses ou étrangères dont les buts sont comparables (cf statuts pour but complet).
Ressources:
finances d'entrée, cotisations annuelles, toutes contributions, dons et legs, revenus de ses capitaux.
Organisation:
assemblée générale, direction de 3 membres, vérification des comptes.
Personnes inscrites:
Millioud-Nicole, Isabelle, de Penthéréaz, à Sion, présidente, avec signature collective à deux;
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Gingins, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Balmer, Aubin, de Saint-Luc, à Sion, membre, avec signature collective à deux.