Reports for Luca Migliavacca
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Luca Migliavacca
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005592344, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Klinger Capital GmbH, in Zufikon, CHE-337.864.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dell'Aquila, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Migliavacca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005580586, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swisscannamedix GmbH, bisher in Freienbach, CHE-337.864.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939442).
Statutenänderung:
13.07.2022.
Firma neu:
Klinger Capital GmbH.
Sitz neu:
Zufikon.
Domizil neu:
Allmendstrasse 5, 5621 Zufikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Aquila, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Migliavacca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Morbio Inferiore].
Publication number: HR02-1004939442, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Swisscannamedix GmbH, in Freienbach, CHE-337.864.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerra, Fabio, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Gesellschafter und Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Aquila, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Migliavacca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Morbio Inferiore, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].