Reports for Rolf Michel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Michel
Newest SOGC notifications: Rolf Michel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005933782, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gasthof Bären Zweisimmen GmbH, in Zweisimmen, CHE-180.908.154, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909803).
Statutenänderung:
21.12.2023.
Firma neu:
Gasthof Bären Verwaltungs GmbH.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Marktgasse 27, 4900 Langenthal. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Rolf, von Glarus, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zweisimmen].
Publication number: HR02-1004717497, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fernwärmegenossenschaft der Gemeinde Zweisimmen, in Zweisimmen, CHE-107.631.053, Genossenschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Rolf, von Glarus, in Zweisimmen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Heinz, von Lenk, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bigai-Aellen, Daniela, von Eggiwil, in Zweisimmen, Sekretärin (Nichtmitglied), Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marggi, Hans Peter, von Lenk, in Zweisimmen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfenstein-Zeller, Rudolf, von St. Stephan, in Lenk im Simmental (Lenk), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfund, Michael, von Zweisimmen, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gautschi, Alfred, von Reinach (AG), in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-von Känel, Karin, von Reichenbach im Kandertal, in Zweisimmen, Sekretärin (Nichtmitglied), Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4216991, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fernwärmegenossenschaft der Gemeinde Zweisimmen, in Zweisimmen, CHE-107.631.053, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Ernst, von Unterlangenegg, in Zweisimmen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Rolf, von Glarus, in Zweisimmen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfund, Michael, von Zweisimmen, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.