Reports for Martin Mezger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Mezger
Newest SOGC notifications: Martin Mezger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005384125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hatt-Bucher-Stiftung, in Zürich, CHE-112.152.137, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005306975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mezger, Martin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Christina, von Wattwil, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7)].
Publication number: HR02-1004794624, Commercial Registry Office Zurich, (20)
focusALTER GmbH, in Zürich, CHE-114.440.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, S.0, Publ. 1526647).
Statutenänderung:
18.12.2019.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Gartenstrasse 17, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Stiftungen, Institutionen, Organisationen und Personen, die in allen Bereichen der Altersbetreuung tätig sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mezger, Martin, von Zürich, Wald (ZH) und Aarau, in Adliswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Zürich und Schaffhausen, in Zürich].
Publication number: 1127377, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Drei Tannen, in Wald ZH, CH-020.7.000.848-2, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2013, Publ. 7018200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mezger, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Lipp, Dr. Eliane, von Luzern, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walthert-Galli, Regina Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.