Reports for René Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name René Meyer
Holdings
Newest SOGC notifications: René Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3714466, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Bally Band AG, in Küttigen, CH-249.3.001.199-4, Handel mit Bändern aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2005, S. 2, Publ. 2633476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, René, von Dintikon, in Aarau, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3455912, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stickerei Meyer, in Schönenwerd, CH-241.1.005.911-3, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Stickerei-Produktion, Bedrucken von Textilien sowie Handel mit textilen Bändern und Textilien aller Art.
Eingetragene Personen:
Meyer, René, von Dintikon, in Aarau, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2633476, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Bally Band AG (Bally Rubans SA) (Bally Ribbons Ltd), bisher in Schönenwerd, CH-249.3.001.199-4, Fabrikation von Bändern aller Art sowie Handel mit diesen und ähnlichen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 12, Publ. 1204078).
Gründungsstatuten:
28.07.1988.
Statutenänderung:
11.11.2004.
Sitz neu:
Küttigen.
Domizil neu:
Benkenstrasse 39, 5024 Küttigen.
Zweck neu:
Fabrikation von Bändern aller Art sowie Handel mit diesen und ähnlichen Produkten;
die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Aktien:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 1'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage und die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 28.07.1988 sind aus den Statuten gestrichen worden.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuny, Hans Georg, von Arisdorf, in Küttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Gleich, Peter, von Buchs AG, in Auenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Arpagaus, Franzestg genannt Franz, von Zofingen und Laax, in Mühlethal (Zofingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gleich, Simon, von Buchs AG, in Biberstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
HTO Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle [wie bisher];
Meyer, René, von Dintikon, in Aarau, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönenwerd].