Reports for Jost Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jost Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005656270, Commercial Registry Office Uri, (120)
Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH, in Andermatt, CHE-229.764.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Edwin, von Goms, in Andermatt, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Jost, von Andermatt, in Andermatt, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005345422, Commercial Registry Office Uri, (120)
Verein Sprungbrett, in Altdorf (UR), CHE-115.771.377, Verein (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, S.0, Publ. 1488403).
Statutenänderung:
29.09.2020.
Zweck neu:
Der Verein, als gemeinnützige Non-Profit-Organisation, bezweckt Arbeitslosen, IV- und Sozialbezügern aus der Region durch Beschäftigung und Mithilfe bei der Arbeitsvermittlung sowie durch Weiterbildung und Umschulung, den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Für die Umsetzung dieses Vereinszwecks führt der Verein einen Betrieb.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge und weitere öffentliche oder private Beiträge und Zuwendungen [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Paul, von Muotathal, in Erstfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Margrit, von Rüttenen und Günsberg, in Schattdorf, Mitglied, Protokollführerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danioth, Gerhard, von Andermatt, in Altdorf (UR), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Pascal, von Schattdorf, in Altdorf (UR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner-Bernet, Heidi, von Oberiberg, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Jost, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004844257, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grimselbahn AG, in Innertkirchen, CHE-199.890.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004483806).
Statutenänderung:
28.01.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teuscher, Peter, von Diemtigen, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biasiutti, Gianni, von Zürich, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brog, Walter, von Hasliberg, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Gerhard, von Innertkirchen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Thomas, von Lungern, in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jost, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volken, Herbert, von Fiesch, in Fiesch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Hans, von Menznau und Horw, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieren, Nadja, von Adelboden, in Kaltacker (Heimiswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Beat, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.