Reports for Hansjörg Merk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hansjörg Merk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4283099, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Merk AG, in Dürnten, CHE-102.368.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2423527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merk, Hansjörg, von Maur, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Merk, Bettina, von Maur, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Merk, Tanja, von Maur, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Prisca, von Kaltbrunn, in Galgenen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Bernhard, von Grüningen, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Susanne Maya, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3638382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Merk AG, in Dürnten, CH-020.3.020.818-6, Führung eines Transport- und Taxiunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.1998, S. 3967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merk, Peter, von Maur, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Hansjörg, von Maur, in Dürnten, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Merk, Bettina, von Maur, in Rüti ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Merk, Tanja, von Maur, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Merk AG, in Dürnten, Sonnenbergstrasse 1, 8632 Tann, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.1998.
Zweck:
Führung eines Transport- und Traxunternehmens sowie Ausbeutung von und Handel mit Kies;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben, verkaufen und vermieten.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF100.¬ (Stimmrechtsaktien) und 90 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Merk & Co, in Dürnten, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF2'933'885.28 und Passiven von CHF2'204'829.12, wofür 100 Namenaktien zu CHF100.¬ und 90 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben werden und CHF629'056.16 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Merk, Peter, von Maur, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Merk, Hansjörg, von Maur, in Dürnten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Contor Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.