Reports for Joel Meng
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Joel Meng
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005790884, Commercial Registry Office Berne, (36)
GreenArt GmbH in Liquidation, in Münchenbuchsee, CHE-253.938.874, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Pascal, von Jenaz, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meng, Joel, von Frick, in Worben, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005117502, Commercial Registry Office Berne, (36)
GreenArt GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-253.938.874, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785511).
Firma neu:
GreenArt GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Joel Meng, Hauptstrasse 39, 3252 Worben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Alexander, von St. Stephan und Lenk, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Meng, Joel, von Frick, in Worben, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rieder, Pascal, von Jenaz, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3785511, Commercial Registry Office Berne, (36)
GreenArt GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-253.938.874, Bielstrasse 32, 3053 Münchenbuchsee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Indoor-CBD-Hanfanlage. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 18.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meng, Joel, von Frick, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rieder, Pascal, von Jenaz, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rieder, Alexander, von Lenk und St. Stephan, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.