Reports for Christina Meinhold-Blatter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christina Meinhold-Blatter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005824712, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
URS SUTTER GmbH, in Tuggen, CHE-105.641.276, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, S.0, Publ. 2928777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Urs, von Nesslau-Krummenau, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meinhold-Blatter, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publication number: 2928777, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
URS SUTTER GmbH, in Tuggen, CHE-105.641.276, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6115740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser-Tröppner, Saskia, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meinhold-Blatter, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2928741, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Giardino-Emozione GmbH, in Tuggen, CHE-112.135.133, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2008, S. 13, Publ. 4663294).
Statutenänderung:
27.06.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bekanntmachung der Marke Giardino-Emozione, Lizenzvergabe von Namen an Partner, Vertrieb von und Handel mit Produkten des Gartenbaus, Markenführung, Planung und Veranstaltung von Events, Übernahme von Aufträgen zur Bauausführung und Umgebungsarbeiten als Generalunternehmung. Sie kann im weiteren Kommissions-, Finanz-, Wertpapiergeschäfte tätigen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, Besitztum erwerben vermieten, verpachten oder veräussern. Im übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, welche direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Handel mit Waren aller Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilsbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Dominik, von Basel und Gerzensee, in Hausen bei Brugg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Wälti, Claudio, von Schlieren und St. Gallenkappel, in Schmerikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm-Sutter, Adelheid, genannt Heidi, von Galgenen, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Diethelm-Sutter, Heidi, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Sutter, Urs, von Nesslau, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pangratz, Luzia, von Tuggen, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meinhold-Blatter, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.